今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2020-01-23 |
-- |
|
董事会秘书 |
2012-10-29 |
-- |
|
副总经理 |
2021-05-26 |
-- |
|
副总经理 |
2023-08-18 |
-- |
|
副总经理 |
2023-08-18 |
-- |
|
总工程师 |
2023-08-18 |
-- |
|
财务总监 |
2020-08-18 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2023-08-18 终止日期:2026-08-17
|
|||
董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
董事长 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
董事 |
2023-08-18 |
2024-01-11 |
|
董事 |
2023-08-18 |
2024-08-20 |
|
董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
董事 |
2024-03-25 |
2024-08-20 |
|
独立董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
独立董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
独立董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
独立董事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
第8届董事会 起始日期:2020-08-18 终止日期:2023-08-17
|
|||
董事长 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
董事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
董事 |
2020-08-18 |
2023-04-24 |
|
董事 |
2020-08-18 |
2021-04-13 |
|
董事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
董事 |
2020-08-18 |
2022-06-08 |
|
董事 |
2020-08-18 |
2021-12-30 |
|
董事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
董事 |
2022-02-28 |
2023-08-17 |
|
董事 |
2022-02-28 |
2023-08-17 |
|
董事 |
2021-05-26 |
2021-12-30 |
|
董事 |
2022-07-08 |
2023-08-17 |
|
独立董事 |
2020-08-18 |
2023-06-27 |
|
独立董事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
独立董事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
独立董事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
独立董事 |
2023-06-27 |
2023-08-17 |
|
第7届董事会 起始日期:2017-05-18 终止日期:2017-09-13
|
|||
董事 |
2017-05-18 |
2017-09-13 |
|
董事长 |
2017-05-18 |
2017-09-13 |
|
董事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
董事长 |
2017-09-13 |
2020-08-17 |
|
董事 |
2017-05-18 |
2018-04-26 |
|
董事 |
2017-05-18 |
2018-04-26 |
|
董事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
董事 |
2017-05-18 |
2018-04-26 |
|
董事 |
2017-05-18 |
2020-01-20 |
|
董事 |
2018-04-26 |
2020-08-17 |
|
董事 |
2018-04-26 |
2020-08-17 |
|
董事 |
2018-04-26 |
2019-05-24 |
|
董事 |
2018-04-26 |
2020-08-17 |
|
独立董事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
独立董事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
独立董事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
独立董事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
第6届董事会 起始日期:2015-04-14 终止日期:2020-08-17
|
|||
董事长 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2014-05-06 |
2016-04-08 |
|
董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2016-06-30 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2016-06-30 |
2017-05-17 |
|
董事 |
2014-05-06 |
2016-04-08 |
|
独立董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
独立董事 |
2014-05-06 |
2016-10-14 |
|
独立董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
独立董事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
独立董事 |
2016-10-14 |
2017-05-17 |
|
第5届董事会 起始日期:2011-01-20 终止日期:2013-12-31
|
|||
董事 |
2011-01-20 |
2013-12-31 |
|
董事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
董事长 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
董事长 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
董事 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
董事 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
董事 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
董事 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
董事 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
董事 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
董事 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
董事 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
董事 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
董事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
董事 |
2013-05-08 |
2013-11-20 |
|
独立董事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
独立董事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
独立董事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
独立董事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-04-07 终止日期:2011-01-19
|
|||
独立董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
独立董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
独立董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
独立董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
董事长 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
董事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
第3届董事会 起始日期:2007-01-22 终止日期:2009-10-10
|
|||
独立董事 |
2007-01-22 |
2009-10-10 |
|
独立董事 |
2007-01-22 |
2008-09-25 |
|
独立董事 |
2009-10-10 |
2010-04-06 |
|
董事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
董事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
独立董事 |
2008-10-15 |
2010-04-06 |
|
独立董事 |
2009-10-10 |
2010-04-06 |
|
董事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
独立董事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
董事 |
2007-01-22 |
2008-09-25 |
|
董事会秘书 |
2007-01-22 |
2009-09-03 |
|
独立董事 |
2007-01-22 |
2009-10-10 |
|
董事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
董事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
董事长 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
代理董事会秘书 |
2009-09-03 |
2010-04-06 |
|
董事 |
2008-10-15 |
2010-04-06 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-12-18 终止日期:2007-01-21
|
|||
独立董事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
独立董事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
董事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
董事 |
2005-07-19 |
2007-01-21 |
|
董事 |
2003-12-18 |
2005-05-09 |
|
董事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
董事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
董事会秘书 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
独立董事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
董事 |
2005-07-19 |
2007-01-21 |
|
董事 |
2003-12-18 |
2005-07-19 |
|
独立董事 |
2003-12-18 |
2006-04-10 |
|
副董事长 |
2003-12-18 |
2005-06-17 |
|
董事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
董事长 |
2005-06-16 |
2007-01-21 |
|
董事长 |
2003-12-18 |
2005-06-16 |
|
董事 |
2003-12-18 |
2005-07-19 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2023-08-18 终止日期:2026-08-17
|
|||
监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
监事会主席 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
职工代表监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
职工代表监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
职工代表监事 |
2023-08-18 |
2026-08-17 |
|
第8届监事会 起始日期:2020-08-18 终止日期:2023-08-17
|
|||
监事会主席 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
监事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
监事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
监事 |
2020-08-18 |
2021-05-15 |
|
监事 |
2020-08-18 |
2021-02-23 |
|
监事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
监事 |
2021-05-26 |
2023-08-17 |
|
监事 |
2021-05-26 |
2023-08-17 |
|
职工监事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
职工监事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
职工监事 |
2020-08-18 |
2023-08-17 |
|
第7届监事会 起始日期:2017-05-18 终止日期:2020-08-17
|
|||
监事会主席 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
监事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
监事 |
2017-05-18 |
2018-08-28 |
|
监事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
监事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
监事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
监事 |
2019-06-28 |
2020-08-17 |
|
职工监事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
职工监事 |
2017-05-18 |
2020-08-17 |
|
职工监事 |
2017-06-30 |
2020-08-17 |
|
第6届监事会 起始日期:2014-05-06 终止日期:2017-05-17
|
|||
监事会主席 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
监事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
监事 |
2014-05-06 |
2016-04-08 |
|
监事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
监事 |
2014-05-06 |
2017-05-17 |
|
监事 |
2015-05-19 |
2016-10-14 |
|
监事 |
2014-05-06 |
2014-09-27 |
|
监事 |
2016-06-30 |
2017-05-17 |
|
监事 |
2016-10-14 |
2017-05-17 |
|
职工监事 |
2014-06-30 |
2017-05-17 |
|
第5届监事会 起始日期:2011-01-20 终止日期:2013-11-20
|
|||
监事 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
监事会主席 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
监事 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
监事会主席 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
监事 |
2011-01-20 |
2013-11-20 |
|
监事 |
2013-11-20 |
2014-05-05 |
|
监事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
监事 |
2011-01-20 |
2014-05-05 |
|
职工监事 |
2011-01-20 |
2014-06-30 |
|
监事 |
2012-03-06 |
2014-05-05 |
|
职工监事 |
2011-01-20 |
2017-06-30 |
|
职工监事 |
2011-01-20 |
2017-05-17 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-04-07 终止日期:2011-01-19
|
|||
职工监事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
监事会召集人 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
职工监事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
监事 |
2010-04-07 |
2011-01-19 |
|
第3届监事会 起始日期:2007-01-22 终止日期:2010-04-06
|
|||
监事会召集人 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
监事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
职工代表监事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
职工代表监事 |
2007-01-22 |
2010-04-06 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-12-18 终止日期:2007-01-21
|
|||
监事 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
监事会召集人 |
2003-12-18 |
2007-01-21 |
|
职工监事 |
2003-11-14 |
2007-01-21 |
|
职工监事 |
2003-11-14 |
2005-03-20 |
|
职工监事 |
2005-03-20 |
2007-01-21 |
↑返回页顶↑ |